Wie Math Probleme in Ihrem Kopf bei Blitzgeschwindigkeit zu tun

Sie können mathematische Probleme schnell in Ihrem Kopf ohne einen Taschenrechner mit ein paar Tipps lösen.

Menschen, die erstaunlich schnell mathematische Probleme in ihren Köpfen lösen, scheinen klĂŒger zu sein als andere Menschen, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kennen sie ein paar mentale Mathetricks. Sie können diese einfachen Tricks lernen, die Ihnen in der Schule und in der Außenwelt helfen werden - weil Sie nicht immer einen Taschenrechner an Ihrer Seite haben, auf den Sie sich verlassen können.

Wenden Sie die Regel der Multiplikation von zweistelligen Zahlen mit 10 an, die besagt, dass Sie einfach eine Null am Ende einer beliebigen Zahl hinzufĂŒgen können, um schnell das Ergebnis dieser Zahl zu finden, multipliziert mit 10 (zum Beispiel: 10 x 12 = 120) zweistellige Zahlen von 11, zum Beispiel 32 x 11 = 352. Berechnen Sie das Ergebnis in Ihrem Kopf, indem Sie die erste und letzte Zahl der Zahl, die mit 11 zu multiplizieren ist, addieren und dieses Ergebnis in die Mitte setzen. Zum Beispiel 3_ (3 + 2)2 = 352. Wenn die mittlere Zahl eine zweistellige Zahl ergibt, addiere die erste Zahl zum Anfang der Gleichung und lasse die zweite Zahl in der Mitte. Zum Beispiel 88 x 11 = 8(8+8)_8 = (8+1)_6_8 = 968.

Berechnen Sie das Quadrat einer zweistelligen Zahl, die mit 5 endet, schnell im Kopf, indem Sie die erste Ziffer mit dieser Ziffer plus 1 multiplizieren und dann 25 zum Ende der Zahl hinzufĂŒgen. Zum Beispiel 45 x 45 = 4 x 5_25 = 2025.

Berechnen Sie mit diesem einfachen Trick das Ergebnis einer beliebigen Anzahl von Malen 5. Nehmen Sie eine beliebige Zahl, teilen Sie sie in zwei HĂ€lften und betrachten Sie das Ergebnis. Wenn die Zahl ganzzahlig ist (z. B. die Zahl 4), dh, dass das Ergebnis keine Dezimalstelle gefolgt von zusĂ€tzlichen Zahlen enthĂ€lt (z. B. 4,443), fĂŒgen Sie am Ende des Ergebnisses 0 hinzu, um Ihre Antwort zu erhalten. Wenn das Ergebnis keine ganze Zahl ist, sondern eine Zahl mit einem Rest, ignoriere den Rest und fĂŒge am Ende des Ergebnisses 5 hinzu. Zum Beispiel 2680 x 5 = 2680/2 und dann addieren Sie 5 oder 0 - in diesem Fall 0 - also ist das Ergebnis 13.400. Oder ein anderes Beispiel ist: 5889 x 5 = 5889/2 und dann 5 oder 0 - in diesem Fall 5. Lassen Sie den Rest fallen und addieren Sie 5, so dass 2944.5 zu 29.445 wird.

Berechnen Sie schnell einen 15-prozentigen Trinkgeldpunkt fĂŒr jeden beliebigen Betrag, indem Sie den Gesamtbetrag durch 10 dividieren und die HĂ€lfte dieser Zahl zum Ergebnis hinzufĂŒgen. Zum Beispiel 15% von 50 € = (50/10) + (50/10) / 2 = 5 $ + 2,50 $ = 7,50 $.

Verwenden Sie Unterteilung, um schnell große Zahlen in Ihrem Kopf zu berechnen. Zum Beispiel, wenn Sie das Ergebnis von 32 x 125 finden mĂŒssen, teilen Sie die erste Zahl in zwei HĂ€lften und multiplizieren Sie die zweite Zahl mit zwei, bis Sie ein einfaches Problem haben (16 x 250; 8 x 500; 4 x 1000 = 4.000) ).

Teilen Sie Mit Ihren Freunden